Popis: Ministri NDH
Ministar/Predsjednik | Ante Pavelić (16. travnja 1941. – 2. rujna 1943.) |
Nikola Mandić (2. rujna 1943. – svibanj 1945.) |
|
Ministar/Podpredsjednik | Osman Kulenović (16. travnja 1941. – 7. studenog 1941.) |
Džafer Kulenović (7. studenog 1941. – svibanj 1945.) |
|
Ministar/Postrojnik | Ljudevit Scholz (15. svibnja 1942. – 30. travnja 1943.) |
Lovro Sušić (30. travnja 1943. – svibanj 1945.) |
|
Ministar/Prabilježnik | Mirko Puk (11. listopada 1942. – 11. listopada 1943.) |
Andrija Artuković (11. listopada 1943. – svibnja 1945.) |
|
Ministar/Predsjednik Zakonodavnog povjerenstva | Milovan Žanić (16. travnja 1941. – 12. veljače 1942.) |
Ministar hrvatskog domobranstva/oružanih snaga | Slavko Kvaternik (16. travnja 1941. – 4. siečnja 1943.) |
Ante Pavelić (4. siečnja 1943. – 2. rujna 1943.) |
|
Miroslav Navratil (2. rujna 1943. – 29. siečnja 1944.) |
|
Ante Vokić (29. siečnja 1944. – 30. kolovoza 1944.) |
|
Nikola Steinfl (31. kolovoza 1944. – svibanj 1945.) |
|
Ministar vanjskih poslova | Ante Pavelić (16. travnja 1941. – 9. lipnja 1941.) |
Mladen Lorković (9. lipnja 1941. – 23. travnja 1943.) |
|
Mile Budak (23. travnja 1943. – 5. studenog 1943.) |
|
Stijepo Perić (5. studenog 1943. – 29. travnja 1944.) |
|
Mladen Lorković (29. travnja 1944. – 5. svibnja 1944.) |
|
Mehmed Alajbegović (5. svibnja 1944. – svibanj 1945.) |
|
Ministar unutarnjih poslova | Andrija Artuković (16. travnja 1941. – 10. listopada 1942.) |
Ante Nikšić (10. listopada 1942. – 29. travnja 1943.) |
|
Andrija Artuković (30. travnja 1943. – 11. listopada 1943.) |
|
Mladen Lorković (11. listopada 1943. – 30. kolovoza 1944.) |
|
Mato Farković (31. kolovoza 1944. – svibanj 1945.) |
|
Ministar pravosudja i bogoštovlja | Mirko Puk (16. travnja 1941. – 10. listopada 1942.) |
Andrija Artuković (10. listopada 1942. – 1. travnja 1943.) |
|
Jozo Dumandžić (1. travnja 1943. – 25. kolovoza 1943.) |
|
Pavao Canki (25. kolovoza 1943. – svibanj 1945.) |
|
Ministar nastave/narodne prosvjete | Mile Budak (16. travnja 1941. – 2. studenog 1941.) |
Stjepan Ratković (2. studenog 1941. – 10. listopada 1942.) |
|
Mile Starčević (10. listopada 1942. – 11. listopada 1943.) |
|
Julije Makanec (11. listopada 1943. – svibanj 1945.) |
|
Ministar obrta, veleobrta i trgovine | Marijan Šimić (30. lipnja 1941. – 15. listopada 1941.) |
Dragutin Toth (15. listopada 1941. – 10. listopada 1942.) |
|
Josip Cabas (11. listopada 1943. – 1. veljače 1944.) |
|
Vjekoslav Vrančić (3. travnja 1944. – svibanj 1945.) |
|
Ministar narodnog gospodarstva | Lovro Sušić (16. travnja 1941. – 30. lipnja 1941.) |
Josip Balen (10. listopada 1942. – 11. listopada 1943.) |
|
Ministar seljačkog gospodarstva | Jozo Dumandžić (1. srpnja 1941. – 10. listopada 1942.) |
Stjepan Hefer (11. listopada 1943. – svibanj 1945.) |
|
Ministar državne riznice | Vladimir Košak (1. srpnja 1941. – 1. travnja 1943.) |
Antun Filipančić (1. travnja 1943. – 10. listopada 1943.) |
|
Dragutin Toth (11. listopada 1943. – svibanj 1945.) |
|
Ministar prometa i javnih radova | Hilmija Bešlagić (1. srpnja 1941. – 11. listopada 1943.) |
Ante Vokić (11. listopada 1943. – 30. kolovoza 1944.) |
|
Jozo Dumandžić (31. kolovoza 1944. – svibnja 1945.) |
|
Ministar šumarstva i rudarstva | Ivica Frković (16. travnja 1941. – 10. listopada 1943.) |
Josip Balen (11. listopada 1943. – svibanj 1945.) |
|
Ministar uručbe | Jozo Dumandžić (16. travnja 1941. – 1. srpnja 1941.) |
Lovro Sušić (1. srpnja 1941. – 10. listopada 1942.) |
|
Ministar zdravstva | Ivan Petrić (16. travnja 1941. – 10. listopada 1942.) |
Ministar zdravstva i uručbe | Janko Tortić (10. listopada 1942. – svibnja 1945.) |
Ministar skrbi za postradale krajeve | Mehmed Alajbegović (11. listopada 1943. – 5. svibnja 1944.) |
Meho Mehičić (5. svibnja 1944. – svibanj 1945.) |
|
Ministar za oslobodjene krajeve | Edo Bulat (11. listopada 1943. – 20. svibnja 1944.) |
Ministri bez lisnice | Edo Bulat (20. svibnja 1944. – svibanj 1945.) |
Ivica Frković (31. kolovoza 1944. – svibanj 1945.) |
|
Državni ministri | Savo Besarović (11. listopada 1943. – svibanj 1945.) |
Živan Kuveždić (11. listopada 1943. – svibanj 1945.) |
|
Janko Tortić (2. travnja 1942. – 11. listopada 1942..) |
|
Milovan Žanić (12. veljače 1942. – 9. studenog 1943.) |
Odgovori
Morate biti prijavljeni da biste objavili komentar.